Última actualización: 27 de Mayo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.
Cargos activos | 0 |
---|---|
Cargos no vigentes | 3 |
Apariciones en BORME | 4 |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adm. Unico | Toni Calore SL | 15/01/2016 | 27/05/2021 |
Consejero | Toni Calore SL | Desconocido | 15/01/2016 |
Apoderado | Alta Gestion Sociedad Anonima Empresa De Trabajo Temporal | Desconocido | 20/08/2009 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Orejon Martin Carlos .
27
May 2021
Con fecha 27/05/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Orejon Martin Carlos |
Datos registrales: T 20873 , F 217, S 8, H M 370004, I/A 3
15
Ene 2016
Con fecha 15/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Orejon Martin Carlos |
Datos registrales: T 20873 , F 217, S 8, H M 370004, I/A 2
15
Ene 2016
Con fecha 15/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Orejon Martin Carlos |
Consejero | Guirado Perez Antonio Manuel |
Secretario | Calero Quiles Jorge |
Datos registrales: T 20873 , F 217, S 8, H M 370004, I/A 2
20
Ago 2009
Con fecha 20/08/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Datos registrales: T 25175 , F 119, S 8, H M 12999, I/A 146
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2021-104-28 | Madrid | 03/06/2021 |
BORME-A-2016-15-28 | Madrid | 25/01/2016 |
BORME-A-2009-166-28 | Madrid | 01/09/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades