Última actualización: 21 de Mayo de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.
Cargos activos | 0 |
---|---|
Cargos no vigentes | 9 |
Apariciones en BORME | 11 |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Metalux Levante SA | 19/09/2019 | 21/05/2021 |
Presidente | Voltibox Aplicaciones Electricas SL | 07/11/2013 | 20/09/2017 |
LiqUnico | Voltibox Aplicaciones Electricas SL | 20/09/2017 | 20/09/2017 |
LiqUnico | Voltibox Aplicaciones Electricas SL | Desconocido | 20/09/2017 |
Consejero | Voltibox Aplicaciones Electricas SL | 07/11/2013 | 20/09/2017 |
Con.Delegado | Voltibox Aplicaciones Electricas SL | 07/11/2013 | 20/09/2017 |
Consejero | Industria De Cuadros De Potencia SL | 25/01/2011 | 24/06/2015 |
Adm. Unico | Voltibox Aplicaciones Electricas SL | 19/10/2012 | 07/11/2013 |
Consejero | Industria De Cuadros De Potencia SL | 28/06/2010 | 25/01/2011 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Lahiguera Muñoz Pedro .
21
May 2021
Con fecha 21/05/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Lahiguera Muñoz Pedro |
Datos registrales: T 10110, L 7392, F 21, S 8, H V 170335, I/A 10
19
Sep 2019
Con fecha 19/09/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Lahiguera Muñoz Pedro |
Datos registrales: T 10110, L 7392, F 20, S 8, H V 170335, I/A 8
20
Sep 2017
Con fecha 20/09/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
LiqUnico | Lahiguera Muñoz Pedro |
Datos registrales: T 9533, L 6815, F 158, S 8, H V 150669, I/A 4
20
Sep 2017
Con fecha 20/09/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Lahiguera Muñoz Pedro |
Secretario | Javaloyas Esteve Daniel |
Consejero | Gramage Bordera Jorge |
Consejero | Garrido Paños Jesus Rodolfo |
Datos registrales: T 9533, L 6815, F 158, S 8, H V 150669, I/A 4
24
Jun 2015
Con fecha 24/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Vendrell Tarin Juan Antonio |
Consejero | Varela Argent Pablo Jesus |
Consejero | Lahiguera Muñoz Pedro |
Presidente | Baleriola Julvez Javier |
Consejero | Aparicio Marti Jose-Javier |
Datos registrales: T 7555, L 4856, F 40, S 8, H V 91448, I/A 11
07
Nov 2013
Con fecha 07/11/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Lahiguera Muñoz Pedro |
Secretario | Javaloyas Esteve Daniel |
Consejero | Gramage Bordera Jorge |
Consejero | Garrido Paños Jesus Rodolfo |
Datos registrales: T 9533, L 6815, F 157, S 8, H V 150669, I/A 3
07
Nov 2013
Con fecha 07/11/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Lahiguera Muñoz Pedro |
Datos registrales: T 9533, L 6815, F 157, S 8, H V 150669, I/A 3
19
Oct 2012
Con fecha 19/10/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Lahiguera Muñoz Pedro |
Datos registrales: T 9533, L 6815, F 155, S 8, H V 150669, I/A 1
25
Ene 2011
Con fecha 25/01/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Vendrell Tarin Juan Antonio |
Consejero | Varela Argent Pablo Jesus |
Consejero | Lahiguera Muñoz Pedro |
Consejero | Baleriola Julvez Javier |
Consejero | Aparicio Marti Jose-Javier |
Datos registrales: T 7555, L 4856, F 39, S 8, H V 91448, I/A 6
25
Ene 2011
Con fecha 25/01/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Vendrell Tarin Juan Antonio |
Consejero | Varela Argent Pablo Jesus |
Consejero | Tomas Martin Miguel |
Consejero | Lahiguera Muñoz Pedro |
Consejero | Baleriola Julvez Javier |
Consejero | Aparicio Marti Jose-Javier |
Datos registrales: T 7555, L 4856, F 39, S 8, H V 91448, I/A 6
28
Jun 2010
Con fecha 28/06/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Secretario | Vendrell Tarin Juan Antonio |
Consejero | Varela Argent Pablo Jesus |
Consejero | Tomas Martin Miguel |
Consejero | Lahiguera Muñoz Pedro |
Con.Delegado | Baleriola Julvez Javier |
Consejero | Aparicio Marti Jose-Javier |
Datos registrales: T 7555, L 4856, F 38, S 8, H V 91448, I/A 5
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2021-100-46 | Valencia | 28/05/2021 |
BORME-A-2019-185-46 | Valencia | 26/09/2019 |
BORME-A-2017-185-46 | Valencia | 27/09/2017 |
BORME-A-2015-122-46 | Valencia | 01/07/2015 |
BORME-A-2013-218-46 | Valencia | 14/11/2013 |
BORME-A-2012-209-46 | Valencia | 30/10/2012 |
BORME-A-2011-23-46 | Valencia | 03/02/2011 |
BORME-A-2010-128-46 | Valencia | 07/07/2010 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades