Última actualización: 6 de Junio de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.
Cargos activos | 5 |
---|---|
Cargos no vigentes | 3 |
Apariciones en BORME | 9 |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adm. Unico | Verne F11 SRL | 06/06/2024 | Actualidad |
Adm. Unico | Arrebola&Perea SL | 27/02/2024 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Framarut SL | 31/01/2024 | Actualidad |
Apoderado | Arrebola&Perea SL | 28/06/2023 | Actualidad |
Adm. Mancom. | Arrper De Gestion E Inversiones SL | 10/10/2022 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Consejero | Arrebola&Perea SL | 26/01/2023 | 27/02/2024 |
Vicepresid. | Gestiona Servicios Integrales A Entidades De Derecho Publico SA | 28/04/2010 | 20/11/2012 |
Consejero | Gestiona Servicios Integrales A Entidades De Derecho Publico SA | 28/04/2010 | 20/11/2012 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Arrebola Lopez Francisco Borja .
06
Jun 2024
Con fecha 06/06/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Arrebola Lopez Francisco Borja |
Datos registrales: S 8 , H SE144749, I/A 1
27
Feb 2024
Con fecha 27/02/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Arrebola Lopez Francisco Borja |
Datos registrales: T 2887 , F 165, S 8, H CO 23015, I/A 22
27
Feb 2024
Con fecha 27/02/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Piquer Gumbau Maria Amparo |
Presidente | Piquer Gumbau Juan Ignacio |
Consejero | Arrebola Lopez Francisco Borja |
Datos registrales: T 2887 , F 165, S 8, H CO 23015, I/A 22
31
Ene 2024
Con fecha 31/01/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Mancom. | Perea Romero Carmen |
Adm. Mancom. | Arrebola Lopez Francisco Borja |
Datos registrales: T 2948 , F 191, S 8, H CO 45717, I/A 1
28
Jun 2023
Con fecha 28/06/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Arrebola Lopez Francisco Borja |
Datos registrales: T 2887 , F 164, S 8, H CO 23015, I/A 20
26
Ene 2023
Con fecha 26/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Salom Borrull Nestor |
Consejero | Piquer Gumbau Maria Amparo |
Consejero | Piquer Gumbau Juan Ignacio |
Consejero | Arrebola Lopez Francisco Borja |
Datos registrales: T 2687 , F 158, S 8, H CO 23015, I/A 16
10
Oct 2022
Con fecha 10/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Mancom. | Perea Romero Carmen |
Adm. Mancom. | Arrebola Lopez Francisco Borja |
Datos registrales: T 2868 , F 101, S 8, H CO 44039, I/A 1
20
Nov 2012
Con fecha 20/11/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Perea Romero Antonio Adriano |
Consejero | Arrebola Lopez Francisco Borja |
Secretario | Arrebola Lopez Adrian |
Datos registrales: T 2176 , F 215, S 8, H CO 29888, I/A 3
28
Abr 2010
Con fecha 28/04/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Perea Romero Antonio Adriano |
Consejero | Gomez Capitas Isidoro |
Presidente | Asiain Muñoz Jose Miguel |
Consejero | Arrebola Lopez Francisco Borja |
Secretario | Arrebola Lopez Adrian |
Datos registrales: T 2176 , F 211, S 8, H CO 29898, I/A 1
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2024-114-41 | Sevilla | 14/06/2024 |
BORME-A-2024-48-14 | Córdoba | 07/03/2024 |
BORME-A-2024-28-14 | Córdoba | 08/02/2024 |
BORME-A-2023-126-14 | Córdoba | 05/07/2023 |
BORME-A-2023-24-14 | Córdoba | 03/02/2023 |
BORME-A-2022-200-14 | Córdoba | 19/10/2022 |
BORME-A-2012-229-14 | Córdoba | 29/11/2012 |
BORME-A-2010-86-14 | Córdoba | 07/05/2010 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades