Última actualización: 29 de Septiembre de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.
Cargos activos | 3 |
---|---|
Cargos no vigentes | 8 |
Apariciones en BORME | 13 |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | Anibros SL | 29/09/2023 | Actualidad |
CONSEJERO | Anibros SL | 29/09/2023 | Actualidad |
ADM.SOLIDAR. | Ainvest Barmag SL | 16/06/2016 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | Anibros SL | 20/03/2019 | 03/07/2023 |
CONSEJERO | Anibros SL | 20/03/2019 | 03/07/2023 |
ADMINISTR. | Iniciativas Y Nuevos Mercados SL | Desconocido | 23/05/2022 |
CONSEJERO | Multitrade SA | 16/10/2012 | 28/12/2017 |
CONSEJERO | Textiles Scala SA | 16/10/2012 | 19/05/2017 |
LIQUIDADOR | Lavafacil SA | 20/07/2012 | 20/07/2012 |
ADM.UNICO | Lavafacil SA | 03/03/2011 | 20/07/2012 |
Consejero | Eccowood Capital SA | Desconocido | 26/10/2011 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Anidjar Benarroch Messod Fortunato .
29
Sep 2023
Con fecha 29/09/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | David Laurent Anidjar |
CONSEJERO | Brenner Scherschener Sergio |
CONS.DEL.SOL | Anidjar Roffe Daniel Aaron |
CONSEJERO | Anidjar Benzaquen Salomon Eric |
CONSEJERO | Anidjar Benarroch Messod Fortunato |
CONSEJERO | Anidjar Alfon Isaac |
Datos registrales: T 35256 , F 115, S 8, H B 262060, I/A 11
03
Jul 2023
Con fecha 03/07/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes cancelaciones de oficio de nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | David Laurent Anidjar |
CONSEJERO | Brenner Scherschener Sergio |
CONS.DEL.SOL | Anidjar Roffe Daniel Aaron |
CONSEJERO | Anidjar Benzaquen Salomon Eric |
PRESIDENTE | Anidjar Benarroch Messod Fortunato |
SECRETARIO | Anidjar Alfon Isaac |
Datos registrales: T 35256 , F 115, S 8, H B 262060, I/A 10 N
23
May 2022
Con fecha 23/05/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADMINISTR. | Orna Anidjar |
ADMINISTR. | Anidjar Benarroch Messod Fortunato |
Datos registrales: T 33255 , F 190, S 8, H B 227637, I/A 3
20
Mar 2019
Con fecha 20/03/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | David Laurent Anidjar |
CONSEJERO | Brenner Scherschener Sergio |
CONS.DEL.SOL | Anidjar Roffe Daniel Aaron |
CONSEJERO | Anidjar Benzaquen Salomon Eric |
CONSEJERO | Anidjar Benarroch Messod Fortunato |
SECRETARIO | Anidjar Alfon Isaac |
Datos registrales: T 35256 , F 114, S 8, H B 262060, I/A 10
28
Dic 2017
Con fecha 28/12/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Laurent Anidjar David |
PRESIDENTE | Anidjar Cohen Leon |
CONSEJERO | Anidjar Cohen Abraham |
CONSEJERO | Anidjar Benzaquen Salomon Eric |
CONSEJERO | Anidjar Benarroch Messod Fortunato |
CONS. DELEG. | Anidjar Alfon Isaac |
REPR.143 RRM | Abraham Anidjar Cohen |
Datos registrales: T 39265 , F 76, S 8, H B 73220, I/A 45
19
May 2017
Con fecha 19/05/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Brenner Scherschener Sergio |
CONSEJERO | Anidjar Benzaquen Salomon Eric |
CONSEJERO | Anidjar Benarroch Messod Fortunato |
CONSEJERO | Aaron Anidjar Daniel |
Datos registrales: T 45064 , F 81, S 8, H B 115970, I/A 29
16
Jun 2016
Con fecha 16/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.SOLIDAR. | David Laurent Anidjar |
ADM.SOLIDAR. | Anidjar Benarroch Messod Fortunato |
Datos registrales: T 40403 , F 190, S 8, H B 367084, I/A 4
16
Oct 2012
Con fecha 16/10/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Laurent Anidjar David |
CONSEJERO | Anidjar Cohen Leon |
CONSEJERO | Anidjar Cohen Abraham |
CONSEJERO | Anidjar Benzaquen Salomon Eric |
CONSEJERO | Anidjar Benarroch Messod Fortunato |
CONSEJERO | Anidjar Alfon Isaac |
Datos registrales: T 39265 , F 74, S 8, H B 73220, I/A 38
16
Oct 2012
Con fecha 16/10/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Brenner Scherschener Sergio |
CONSEJERO | Anidjar Benzaquen Salomon Eric |
CONSEJERO | Anidjar Benarroch Messod Fortunato |
CONSEJERO | Aaron Anidjar Daniel |
Datos registrales: T 34578 , F 68, S 8, H B 115970, I/A 22
20
Jul 2012
Con fecha 20/07/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
LIQUIDADOR | Anidjar Benarroch Messod Fortunato |
Datos registrales: T 29200 , F 20, S 8, H B 152617, I/A 4
20
Jul 2012
Con fecha 20/07/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.UNICO | Anidjar Benarroch Messod Fortunato |
Datos registrales: T 29200 , F 20, S 8, H B 152617, I/A 4
26
Oct 2011
Con fecha 26/10/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Mercade Bertran Jaime |
Presidente | Gomez Rubio Juan Alejandro |
Consejero | G3T SL |
Consejero | Anidjar Benarroch Messod Fortunato |
Datos registrales: T 2501 , F 170, S 8, H T 28133, I/A 19
03
Mar 2011
Con fecha 03/03/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.UNICO | Anidjar Benarroch Messod Fortunato |
Datos registrales: T 29200 , F 20, S 8, H B 152617, I/A 3
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2023-193-08 | Barcelona | 09/10/2023 |
BORME-A-2023-139-08 | Barcelona | 24/07/2023 |
BORME-A-2022-101-08 | Barcelona | 30/05/2022 |
BORME-A-2019-61-08 | Barcelona | 28/03/2019 |
BORME-A-2018-6-08 | Barcelona | 09/01/2018 |
BORME-A-2017-98-08 | Barcelona | 26/05/2017 |
BORME-A-2016-120-08 | Barcelona | 24/06/2016 |
BORME-A-2012-207-08 | Barcelona | 26/10/2012 |
BORME-A-2012-206-08 | Barcelona | 25/10/2012 |
BORME-A-2012-145-08 | Barcelona | 31/07/2012 |
BORME-A-2011-215-43 | Tarragona | 14/11/2011 |
BORME-A-2011-53-08 | Barcelona | 17/03/2011 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades