Última actualización: 24 de Noviembre de 2022
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B88523097 |
Provincia | Madrid |
Fecha de constitución | 24 de Enero de 2020 (hace 4 años, 3 meses) |
Domicilio | Cmno De Las Huertas 18 (Pozuelo De Alarcon) |
Objeto social | A) la promoción, construcción y explotación de plantas generadoras de energía, así como el arrendamiento a/de terceros. b) la producción de energía eléctrica. c) la producción de energía eléctrica de origen renovable. d) la promoción, construcción y explotación de activos dedicados a mejorar la efi. |
Capital social | 3.000,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adm. Unico | Arganza Alvaro Ignacio | 24/11/2022 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adm. Unico | Cloup Denis Marie | 24/01/2020 | 24/11/2022 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Solaer Luz Autoconsumo SL.
24
Nov 2022
Con fecha 24/11/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Arganza Alvaro Ignacio |
Datos registrales: T 40061 , F 124, S 8, H M 711766, I/A 2
24
Nov 2022
Con fecha 24/11/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Cloup Denis Marie |
Datos registrales: T 40061 , F 124, S 8, H M 711766, I/A 2
24
Ene 2020
Con fecha 24/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Cloup Denis Marie |
Datos registrales: T 40061 , F 121, S 8, H M 711766, I/A 1
24
Ene 2020
Con fecha 24/01/2020 se constituye la empresa mediante escritura pública.
La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,0 euros e inicia su actividad el 12/11/2019.
El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CMNO DE LAS HUERTAS 18 (POZUELO DE ALARCON).
La empresa indica que su actividad es a) La promoción, construcción y explotación de plantas generadoras de energía, así como el arrendamiento a/de terceros. b) La producción de energía eléctrica. c) La producción de energía eléctrica de origen renovable. d) La promoción, construcción y explotación de activos dedicados a mejorar la efi..
Datos registrales: T 40061 , F 121, S 8, H M 711766, I/A 1
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2022-229-28 | Madrid | 01/12/2022 |
BORME-A-2020-21-28 | Madrid | 31/01/2020 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades